RSS

Trik perkalian 11

30 Sep

Saya rasa, trik perkalian 11 untuk bilangan dua digit sudah banyak dikenal. Sangat mudah!

Perhatikan contoh berikut:

25 \times 11 = 275
34 \times 11 = 374
42 \times 11 = 462
58 \times 11 = 638

Sudah tahu polanya? Ya, Anda tinggal menuliskan dua digit bilangan yang dikalikan itu masing-masing menjadi digit pertama dan terakhir hasil perkaliannya. Sementara digit keduanya (digit yang terletak di tengah) adalah jumlah dari dua dua digit, digit pertama dan terakhir itu.

Sementara kalau jumlah digit pertama dan terakhirnya lebih dari 9, setelah dijumlahkan simpan digit terakhirnya (sebagai digit tengah) dan tambahkan digit awal hasil penjumlahan itu ke digit pertama bilangan di awal.

Jika sedikit bingung dengan penjelasan saya, mungkin kotretan saya berikut ini bisa menjelaskannya.

Lalu bagaimana perkalian 11 dengan bilangan tiga digit?

Caranya hampir sama dengan trik di atas. Saya jelaskan lewat kotretan saya. Semoga bisa dipahami!

Berikut adalah contoh dan hasil perkaliannya.

235 \times 11 = 2685
405 \times 11 = 4455
534 \times 11 = 5874
932 \times 11 = 10252
865 \times 11 = 9515
Dan inilah sebagian kotretan saya.

Prinsip trik ini juga bisa digunakan untuk mengalikan bilangan dengan 111.

Bagaimana, apakah cukup jelas kan?

Selamat mencoba ^_^ !

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 30, 2010 in matematika...seru lho

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: